Тараторина Алла Юрьевна 1. Наименование занимаемой должности: Операционный директор ООО «Инбанк», член Правления Банка Дата согласования кандидатуры на должность члена Правления Банка – 11 апреля 2014 года Дата избрания членом Правления – 22 апреля 2014 года. 2. Сведения о профессиональном образовании: высшее профессиональное образование Наименование образовательной организации – Московский ордена Дружбы народов государственный лингвистический университет Год окончания – 1991 год Квалификация – преподаватель немецкого и английского языков Специальность – иностранные языки 3. Сведения о трудовой деятельности за 5 лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность: Место работы – ООО "Инбанк" Занимаемая должность Операционный директор Дата назначения (избрания) – 02.09.2013 г. Описание служебных обязанностей организация работы и курирование деятельности следующих подразделений банка: Учетно-операционное управление, Отдел расчетов и корреспондентских отношений, Отдел клиентского обслуживания, Отдел кассовых операций, Отдел хранения ценностей клиентов, Контакт-центр, Отдел платежных систем, Отдел валютного контроля, Проектный офис, Управление методологии, Управление розничного кредитования. Место работы – ЗАО АКБ «Абсолют Банк» Занимаемая должность Директор Департамента поддержки розничного бизнеса Дата назначения (избрания) – 04.07.2011 г. Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности) – 30.08.2013 г. Описание служебных обязанностей – курирование подразделений по поддержке розничного бизнеса: информационная поддержка сети, разработка кредитных продуктов для клиентов – физлиц и компаний малого и среднего бизнеса, контроль качества работы сети и претензионная работа, функция локального операционного риск-менеджера розничного бизнеса, центр поддержки розничного кредитования. Место работы – ОАО Акционерный коммерческий банк «Росбанк» Занимаемая должность Директор Департамента розничных кредитных рисков и резервов Дата назначения (избрания) – 01.12.2010 г. Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности) – 24.06.2011 г. Описание служебных обязанностей – курирование подразделений банка, осуществляющих контроль за процессами розничного кредитования: продуктовая методология, портфельный анализ, скоринг, андерайтинг, нестандартных и крупных кредитов, организация работы с просроченной, контроль работы риск-менеджеров в сети банка. Место работы – ЗАО Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» Занимаемая должность начальник Операционного департамента Управления по работе с частными клиентами Дата назначения (избрания) – 15.06.2006 г. 25.12.2007 г. переведена на должность начальника Операционного управления коммерческой дирекции по развитию бизнеса и региональной сети Описание служебных обязанностей - курирование подразделений по осуществлению банковских операций /сделок; 01.08.2008 г. переведена на должность начальника Управления банковских операций Операционной дирекции Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности) – 30.11.2010 г. Описание служебных обязанностей – курирование подразделений по осуществлению банковских операций с физическими лицами; курирование подразделений по осуществлению банковских операций и иных сделок с юридическими и физическими лицами.